GARNES GIL JOSE
MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS A PRIMA FIJA Desconocido
Su última modificación en el Registro Mercantil respecto a los cargos que tiene es de November de 2023, cuando fue nombrado como Desconocido de MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS A PRIMA FIJA.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 16 de August de 2021, con el cargo de Presidente.
Dejó su cargo como Vicepresidente de esta empresa en August de 2021.
El día 14 de Januar de 2021, Garnes Gil Jose fue nombrado y publicado en el BORME como Apoderado.
El día 14 de August de 2012, Garnes Gil Jose fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero.
En MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS A PRIMA FIJA empezó a participar como Vicepresidente en August de 2012.
Garnes Gil Jose ist derzeit als Consejero an diesem Unternehmen beteiligt.
El día 2 de September de 2003 se registró su nombramiento como Vicepresidente de esta empresa.
Cesó su participación como Consejero de esta empresa en November de 2000.
El día 17 de November de 2000 se publicó en el BORME su cese como Vicepresidente de esta empresa.
Dieses Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Castellón/castelló und ist in der Branche nichtlebensversicherungen... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen